深圳市东季餐饮管理有限公司
- 法人: 董艳洁
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2013-07-25
- 办公地址: 深圳龙华区谭鸭血老火锅(红山6979店)三期11栋271
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
10
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 董艳洁
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 东季餐饮、深圳东季、东季
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 5
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91440300074383139M
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 074383139
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301107668081
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2022-06-30
- 营业期限 2013-07-25~5000-01-01
- 注册地址 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区杨美路39号和成嘉业名园2栋商业1B206-207
- 国标行业 住宿和餐饮业->餐饮业->其他餐饮业->其他未列明餐饮业
- 专业行业 餐饮/小吃/甜点->特色餐饮连锁->烤肉店、餐饮/小吃/甜点->特色餐饮连锁->火锅、网络/游戏/传媒->软件工具系统->餐饮管理系统、建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业
- 公司简介 欢迎您加入东季餐饮管理有限公司,公司现有四家店,主营川味火锅,烤肉店!因发展须要招餐饮业人才团队,晋升空间大,期待您的加入!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
董艳洁 | 自然人股东 | - | 100.00% |
王成凤 | - | - | 20.00% |
刘东辉 | - | - | 80.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道民新社区鑫茂公寓AB栋A115(民丰路248)商铺 | 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区杨美路39号和成嘉业名园2栋商业1B206-207 | 2022-06-30 |
许可信息 | - | 《食品经营许可证》() | 2022-06-30 |
许可信息 | - | 《食品经营许可证》() | 2022-06-30 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2019-03-07 | 2022-06-28 | 2022-06-30 |
章程变更 | 1900-01-01 | 2019-03-07 | 2019-03-12 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林街道上梅林中康路奥士达大厦二期厂房B103A | 深圳市龙华区民治街道民新社区鑫茂公寓AB栋A115(民丰路248)商铺 | 2019-03-12 |
经营范围变更 | 餐饮管理及信息咨询(不含直接从事餐饮项目);物业管理;企业形象策划;国内贸易;货物及技术进出口。^ | 为餐饮企业提供管理服务及信息咨询、物业管理;企业形象策划;国内贸易;货物及技术进出口。^中餐制售 | 2016-03-15 |
股东信息变更 | 股东名称:刘东辉、出资额:80.000000、出资比例:80.000000;股东名称:王成凤、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:董艳洁、出资额:100.000000、出资比例:100.000000; | 2015-12-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-11 |
投资人变更 | 股东名称:刘东辉、出资额:80.000000、出资比例:80.000000;股东名称:王成凤、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:董艳洁、出资额:100.000000、出资比例:100.000000; | 2015-12-11 |
法定代表人变更 | 法定代表人:刘东辉;董事长:刘东辉;股东:王成凤;股东:刘东辉;总经理:刘东辉;监事:王成凤; | 法定代表人:董艳洁;监事:王成凤;总经理:董艳洁;董事长:董艳洁;股东:董艳洁; | 2015-12-11 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道甲子塘证通电子产业园1F | 深圳市福田区梅林街道上梅林中康路奥士达大厦二期厂房B103A | 2015-12-11 |
高级管理人员变更 | 监事:王成凤;执行董事:刘东辉;总经理:刘东辉; | 总经理:董艳洁;监事:王成凤;执行董事:董艳洁; | 2015-12-11 |
其他变更 | - | 91440300074383139M | 2015-12-11 |
主要人员变更 | 监事:王成凤;执行董事:刘东辉;总经理:刘东辉; | 总经理:董艳洁;监事:王成凤;执行董事:董艳洁; | 2015-12-11 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021 | - | 1326****366 | 132666613*****6.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2021、2022 | - | 1326****366 | 132666613*****6.com | - | - | 86 |
董** | 执行董事,总经理,执行董事 | 1326****366 | - | - | - | 93 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
董艳洁 | 执行董事,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity