上海显宇资产管理有限公司
官网- 法人: 张洪振
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2015-01-22
- 办公地址: 上海宝山区长江路188弄100号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
10
工商信息
- 法人代表 张洪振
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 显宇资产管理、显宇、上海显宇
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shanghai Xianyu Asset Management Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91310230324490472P
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 324490472
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310230000755228
- 登记机关 崇明区市场监督管理局
- 核准日期 2021-04-28
- 营业期限 2015-01-22~
- 注册地址 上海市崇明区建设镇建设公路2028号1幢312室(上海建设经济小区)
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->投资与资产管理
- 专业行业 区块链->数字货币->数字资产管理、建材/门窗/水电->门禁安防消防->门禁系统、金融->理财->实业投资
- 公司简介 北京希遇科技以软件及数字化定义商办地产的理念,致力通过SAAS数字资产管理平台为核心,以“多场景、多角色、多功能”的服务能力,打造商办资产数字化管理系统;同时链接IOT智能设备,提升办公楼宇、长租公寓、共享办公、孵化器、产业园区、智能会议室/场地、商铺及停车场等各类商办地产的资产价值
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
赵峰 | - | - | 0.00% |
王飞龙 | - | - | 0.00% |
梁信玲 | - | - | 0.00% |
张洪振 | 自然人股东 | - | 70.00% |
包建超 | - | - | 0.00% |
刘莹 | 自然人股东 | - | 30.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 包建超 | 张洪振 | 2021-04-28 |
主要人员变更 | 王飞龙 | 刘莹 | 2021-04-28 |
股东信息变更 | 包建超;王飞龙; | 张洪振;刘莹; | 2021-04-28 |
投资人变更 | 包建超;[退出]王飞龙;[退出] | 张洪振;[新增]刘莹;[新增] | 2021-04-28 |
章程备案 | - | 2021-04-06章程备案 | 2021-04-28 |
经营范围变更 | 资产管理,实业投资,投资管理、咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,五金交电、日用百货、服装服饰的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | 一般项目:资产管理,实业投资,投资管理、咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-04-28 |
高级管理人员变更 | 包建超[退出] | 张洪振[新增] | 2021-04-28 |
章程变更 | 2017-07-26章程备案 | 2021-04-06章程备案 | 2021-04-28 |
主要人员变更 | 梁信玲 | 王飞龙 | 2017-08-15 |
地址变更 | 上海市崇明县建设镇建设公路2028号1幢312室(上海建设经济小区) | 上海市崇明区建设镇建设公路2028号1幢312室(上海建设经济小区) | 2017-08-15 |
高级管理人员变更 | 梁信玲 | 王飞龙 | 2017-08-15 |
章程备案 | 无 | 2017-07-26章程备案 | 2017-08-15 |
注册资本变更 | - | - | 2017-08-15 |
负责人变更 | 赵峰 | 包建超 | 2017-08-15 |
章程备案 | - | 2017-07-26章程备案 | 2017-08-15 |
股东信息变更 | 梁信玲;赵峰; | 包建超;王飞龙; | 2017-08-15 |
联络员 | 董天奇 | 包建超 | 2017-08-15 |
投资人变更 | 梁信玲;赵峰; | 包建超;王飞龙; | 2017-08-15 |
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | - | chinahyperi*****3.com | 021-5****623 | - | 73 |
刘莹 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2017、2018、2019、2020 | - | - | - | 021-6****555 | - | 72 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
张洪振 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity