台州百一实业有限公司
- 法人: 郑彩琴
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2016-02-26
- 办公地址: 台州市兴和路66号3幢2层
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
5
工商信息
- 法人代表 郑彩琴
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 台州百一、百一
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Taizhou BAIYI Industrial Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91331000MA28G8FP7W
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA28G8FP7
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 331000000090372
- 登记机关 台州市市场监督管理局台州湾新区分局
- 核准日期 2016-12-06
- 营业期限 2016-02-26~9999-09-09
- 注册地址 台州市兴和路66号3幢2层
- 国标行业 制造业->电气机械和器材制造业->输配电及控制设备制造->电力电子元器件制造
- 专业行业 人工智能->计算机视觉->指纹识别、工具/机械/仪器->仪器仪表元件->电子元件、农资/化工/环保->能源化工/材料->电力、先进制造->新材料->先进金属材料、工具/机械/仪器->机器机械设备->纺织机械、工具/机械/仪器->机器机械设备->电机
- 公司简介 台州百一实业有限公司 成立于2016年02月26日,注册地址在台州市兴和路66号3幢2层 ,主要从事电力电子元器件、指纹识别设备、指纹输入装置、锁具、电子器件、电子元件、通用零部件、工业自动控制系统装置、电机、汽车零部件及配件研发、制造、销售,金属材料、化工产品、文化用品、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品销售,货物和技术进出口。。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈镘旭 | - | - | 0.00% |
郦鸥 | - | - | 0.00% |
郑彩琴 | 自然人股东 | - | 100.00% |
薛晓余 | - | - | 0.00% |
徐明珠 | - | - | 0.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
国有企业改制为公司变更 | 一般经营项目: 电力电子元器件、指纹识别设备、指纹输入装置、锁具、电子器件、电子元件、通用零部件、工业自动控制系统装置、电机、汽车零部件及配件研发、制造、销售,货物和技术进出口。 | 一般经营项目: 电力电子元器件、指纹识别设备、指纹输入装置、锁具、电子器件、电子元件、通用零部件、工业自动控制系统装置、电机、汽车零部件及配件研发、制造、销售,金属材料、化工产品、文化用品、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品销售,货物和技术进出口。 | 2016-12-06 |
经营范围变更 | 一般经营项目: 电力电子元器件、指纹识别设备、指纹输入装置、锁具、电子器件、电子元件、通用零部件、工业自动控制系统装置、电机、汽车零部件及配件研发、制造、销售,货物和技术进出口。 | 一般经营项目: 电力电子元器件、指纹识别设备、指纹输入装置、锁具、电子器件、电子元件、通用零部件、工业自动控制系统装置、电机、汽车零部件及配件研发、制造、销售,金属材料、化工产品、文化用品、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品销售,货物和技术进出口。 | 2016-12-06 |
市场主体类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2016-11-07 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2016-11-07 |
主要人员变更 | 姓名: 陈镘旭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 项云才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑彩琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑彩琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2016-11-07 |
经营范围变更 | 姓名: 陈镘旭; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 薛晓余; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 郑彩琴; 出资额: *****; 百分比: ***% | 2016-11-07 |
投资人变更 | 姓名:陈镘旭;出资额:****;百分比:**%姓名:薛晓余;出资额:****;百分比:**% | 姓名:郑彩琴;出资额:*****;百分比:***% | 2016-11-07 |
股东信息变更 | 姓名: 陈镘旭; 出资额: 2000; 百分比: 20%姓名: 薛晓余; 出资额: 8000; 百分比: 80% | 姓名: 郑彩琴; 出资额: 10000; 百分比: 100% | 2016-11-07 |
组织机构变更 | 姓名: 陈镘旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 项云才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑彩琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑彩琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2016-11-07 |
负责人变更 | 薛晓余 | 郑彩琴 | 2016-11-07 |
投资人变更 | 姓名:徐明珠;出资额:***;百分比:*%姓名:薛晓余;出资额:****;百分比:**% | 姓名:陈镘旭;出资额:****;百分比:**%姓名:薛晓余;出资额:****;百分比:**% | 2016-07-28 |
经营范围变更 | 姓名: 徐明珠; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 薛晓余; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 陈镘旭; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 薛晓余; 出资额: ****; 百分比: **% | 2016-07-28 |
主要人员变更 | 姓名: 徐明珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈镘旭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2016-07-28 |
股东信息变更 | 姓名: 徐明珠; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 薛晓余; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 陈镘旭; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 薛晓余; 出资额: ****; 百分比: **% | 2016-07-28 |
组织机构变更 | 姓名: 徐明珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 陈镘旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2016-07-28 |
负责人变更 | 郦鸥 | 薛晓余 | 2016-05-03 |
经营范围变更 | 姓名: 徐明珠; 出资额: ***.*; 百分比: **% 姓名: 郦鸥; 出资额: ***.*; 百分比: **% | 姓名: 徐明珠; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 薛晓余; 出资额: ****; 百分比: **% | 2016-05-03 |
组织机构变更 | 姓名: 徐明珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郦鸥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郦鸥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 徐明珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2016-05-03 |
主要人员变更 | 姓名: 徐明珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 郦鸥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 郦鸥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 徐明珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 薛晓余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2016-05-03 |
注册资本变更 | - | - | 2016-05-03 |
共 23 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
台州海关 | 331196955G | 2016-03-08 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
项云才 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
8676986636289 | - | - | - | - | - | 70 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1308****899 | 00000000*****.com | - | - | 86 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
郑彩琴 | 执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity