考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
官网- 法人: MENG YAPING
- 注册资本: 6461.00万元
- 企业类型: 股份有限公司(中外合资未上市)
- 成立时间: 2004-06-02
- 办公地址: 广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区
公司概览
联系人
公司高管
9
销售专家
5
人力资源专家
1
技术专家
2
无角色
16
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
3次
中标金额
15,280,000元
客户
3家
专利信息
专利总数
136
专利数排名
前 75%
专利总数
136
工商信息
- 法人代表 MENG YAPING
- 经营状态 在业
- 成立年限 15年以上
- 简称 考迈托、佛山考迈托挤压、佛山考迈托、考迈托挤压
- 注册资本 6461.00万元
- 实缴资本 4700.00万元
- 英文名 Cometal(Foshan)Extrusion Technology Co., Ltd.
- 参保人数 139
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 914406007615675461
- 纳税人识别号 440682761567546
- 组织机构代码 761567546
- 曾用名 佛山市考迈托工业机械有限公司 佛山市戴维信考迈托工业机械有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 440682400003340
- 登记机关 佛山市市场监督管理局
- 核准日期 2020-10-19
- 营业期限 2004-06-02~2054-06-02
- 注册地址 广东省佛山市南海区大沥镇钟边工业区
- 国标行业 制造业->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造->电工机械专用设备制造
- 专业行业 建材/门窗/水电->锁具五金配件->金属制品
- 公司简介 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司于2004年成立,由具有五十余年历史的意大利考迈托工程股份有限公司投资兴建,为客户提供铝型材挤压工业的解决方案,拥有众多专利,能提供包含挤压机在内的整套全自动挤压设备。考迈托已迅速发展成为铝挤压加工的先进装备制造企业。拥有完善的企业组织结构、强大的设计和研发部门、装备先进的生产制造车间以及经验丰富、务实的售后服务团队。此外,考迈托的营销团队还可以为客户提供合理的可行性研究和财务方案,以现代化的管理模式满足他们的要求。考迈托拥有众多的技术诀窍和专利,并通过与客户的紧密合作,联合开发了众多的专有技术,并推动了这些技术的不断创新和发展,来提高客户的生产质量标准和生产效率,减少浪费。目前,研发制造的领域已经广泛涵盖挤压机、铝棒切割线、铝棒自动堆垛机、热剪炉、模具炉、均衡激速冷却系统、双牵引机系统、矫直机、成品锯、自动堆垛机、碎料机、料筐输送系统、时效炉、熔铸炉、铸造机、均质炉、包装机等。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄益敏 | - | - | 0.00% |
黄丽敏 | - | - | 5.26% |
马奇倪 | - | - | 0.00% |
陈顺满 | - | - | 1.39% |
陈育松 | - | - | 0.00% |
陈少龙 | - | - | 0.00% |
陈兵 | - | - | 0.00% |
陈兆燊 | - | - | 0.00% |
金斌 | - | - | 0.00% |
邓雪芳 | - | - | 1.00% |
谢之伟 | - | - | 0.00% |
蒙泰迪 | - | - | 0.00% |
胡志刚 | - | - | 0.00% |
经理由 | - | - | 0.00% |
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | - | - | 1.14% |
戴利乐 | - | - | 0.00% |
张鑫 | - | - | 0.00% |
广州市续鸿投资管理有限公司 | - | - | 6.01% |
叶美生 | - | - | 0.00% |
南海分公司 | - | - | 0.00% |
共 41 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | MATTIA TOGNALI,董事;STEFANO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长,总经理(经理由董事会聘任);张鑫,董事;叶美生,监事会主席;金斌,职工监事;VALENTINO LUCINI,监事 | 金斌,职工监事;MATTIA TOGNALI,董事;STEFANO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长,总经理(经理由董事会聘任);张鑫,董事;叶美生,监事会主席;邹云峰,监事 | 2024-05-08 |
股东信息变更 | - | 股东变更 | 2020-10-19 |
章程变更 | - | 章程 | 2020-10-19 |
章程备案 | - | 章程 | 2020-10-16 |
章程变更 | - | 章程 | 2020-10-16 |
股东备案 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事;VALENTINO LUCINI,监事 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;张鑫,董事;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事;VALENTINO LUCINI,监事 | 2018-02-11 |
注册资本(金)变更 | 5200.000000 | 6461.000000 | 2018-02-11 |
投资总额变更 | 4700.0000 | 6461.0000 | 2018-02-11 |
注册资本(金)变更 | 5200.000000 | 6461.000000(+24.25%) | 2018-02-11 |
投资总额变更 | 4700.0000 | 6461.0000(+37.46809%) | 2018-02-11 |
股东变更 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;BRUNOMANCINI,董事;MARCOSPALLAROSSA,董事;MENGYAPING,董事长;MIRKOTURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTOALBERTONI,董事;VALENTINOLUCINI,监事 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;张鑫,董事;BRUNOMANCINI,董事;MARCOSPALLAROSSA,董事;MENGYAPING,董事长,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTOALBERTONI,董事;VALENTINOLUCINI,监事 | 2018-02-11 |
股东信息变更 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事;VALENTINO LUCINI,监事 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;张鑫,董事;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事;VALENTINO LUCINI,监事 | 2018-02-11 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2018-02-11 |
股东信息变更 | 陈兵,监事(职工代表);黄益敏,监事;叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事;VALENTINO LUCINI,监事 | 2017-05-23 |
股东备案 | 陈兵,监事(职工代表);黄益敏,监事;叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事;VALENTINO LUCINI,监事 | 2017-05-23 |
股东变更 | 陈兵,监事(职工代表);黄益敏,监事;叶美生,监事会主席;BRUNOMANCINI,董事;MARCOSPALLAROSSA,董事;MENGYAPING,董事长;MIRKOTURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTOALBERTONI,董事 | 金斌,监事;叶美生,监事会主席;BRUNOMANCINI,董事;MARCOSPALLAROSSA,董事;MENGYAPING,董事长;MIRKOTURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTOALBERTONI,董事;VALENTINOLUCINI,监事 | 2017-05-23 |
主要人员变更 | 陈少龙,监事会主席;黄益敏,监事;刘竹兰,监事(职工代表);BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事 | 黄益敏,监事;刘竹兰,监事(职工代表);叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事 | 2016-10-10 |
章程变更 | 2012-05-21 | 章程修正案 | 2016-05-25 |
股东信息变更 | 陈少龙,监事会主席;黄益敏,监事;刘竹兰,监事(职工代表);BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事 | 黄益敏,监事;刘竹兰,监事(职工代表);叶美生,监事会主席;BRUNO MANCINI,董事;MARCO SPALLAROSSA,董事;MENG YAPING,董事长;MIRKO TURRINA,董事,总经理(经理由董事会聘任);ROBERTO ALBERTONI,董事 | 2016-05-25 |
章程备案 | 2012-05-21 | 章程修正案 | 2016-05-25 |
共 70 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
南海海关 | 4428931039 | 2004-07-08 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | - | weins.ch*****metal.cn | 0757-8****000 | - | 74 |
叶** | 监事会主席,监事 | - | ye*****metal.cn、ms.*****metal.cn、y*****metal.cn、yemeishe*****metal.cn、meisheng_*****metal.cn、meisheng.*****metal.cn、ms*****metal.cn | - | - | 81 |
B** | - | - | - | 0757-8****000 | - | 72 |
联系人共 33 条
解锁 查看更多信息
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
吕海林 | 副总经理 | ["\n \n 吕海林,男,1984年04月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业于郴州职业技术学院,模具设计与制造专业。2004年07月至2006年02月 |
ROBERTO ALBERTONI | 董事 | ROBERTO ALBERTONI,董事,男,1959年出生,意大利国籍,学士学历,1985年10月至1992年06月担任AGUSTAS.P.A.结构分析人员;1992年07月至2000年02月担任FIAMASCENSORIS.P.A.技术经理;2000年02月至2001年06月担任TIROMATS.P.A.技术经理;2001年06月至2001年12月担任R |
黄冬灵 | 财务负责人,财务总监 | ["\n \n 黄冬灵,女,1984年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年1月至2012年5月于狮阳集团任总账会计;2012年5月至2018年 |
张鑫 | 董事 | 张鑫:男,1977年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。1999年6月毕业于上海华东师范大学,大学本科学历。2000年1月至2008年1月,就职于威怡化工苏 |
MIRKO TURRINA | 副董事长,董事,总经理 | MIRKO TURRINA,副董事长兼总经理,男,1976年出生,意大利国籍,学士学历,2001年09月至2002年05月担任FIATRESEARCHCENTER,TORINO(ITALY)初级测试工程师;2002年05月至2004年10月担任TREVISANCOMETALS.P.A.售后服务经理;2004年10月至2007年担任有限公司技术部经理;2008 |
MARCO SPALLAROSSA | 副董事长,董事 | MARCO SPALLAROSSA,董事,男,1951年5月出生,意大利国籍,学士学历,1977年09月至1982年08月担任INNSE_MILAN生产工程师;1982年08月至1983年04月担任MECFOND-NAPLES总裁助理;1983年04月至1984年07月担任INNSEMILAN采购副经理;1984年07月至1996年04月担任INNSEMIL |
MENG YAPING | 董事长,董事,总经理(经理由董事会聘任),董事会秘书 | MENG YAPING,董事长,男,1963年出生,比利时国籍,专科学历。 1979年12月至1985年10月担任沈阳市人民防空办公室无线报务台长,1985年11月至1988年07月担任沈阳市对外经济贸易公司业务员、进口部经理,1988年08月至1993年10月担任沈阳市驻欧洲经济代表处代表,1993年11月至2004年05月担任GENIUNSENTERPR |
程明星 | 副总经理 | 程明星,男,46岁,1971年08月出生,中国籍,无境外永久居留权。 1990年07月毕业于安徽省怀宁县黄龙职业学校,中专学历。 1997年07月至2002年04月,就职于佛山娜塞提陶瓷机械有限公司,担任工程设备工程师;2002年04月至2005年05月,就职于佛山摩德娜陶瓷机械有限公司,担任生产主管;2005年05月至2009年05月,就职于佛山市戴维信考 |
BRUNO MANCINI | 董事 | BRUNO MANCINI,董事,男,1951年07月出生,意大利国籍,学士学历。 1976年至1978年11月担任PECHYNEYS.A.金属冶炼经理,1978年11月至1980年07月担任ALNORS.P.A.铸造挤压经理;1980年07月至2004年05月担任COMETALENGINEERINGS.P.A.常务董事,2004年05月至2007年05月担 |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
福建省福蓉源新材料高端制造有限公司福蓉源一期型材自动装框系统采购项目中标候选人 | 中标公告 | 型材自动装框系统 | 福建-福州 | 1379.00 | 2022-07-27 |
100t拉伸机项目评标结果公示 | 中标公告 | 拉伸机项目 | 重庆 | 149.00 | 2016-03-15 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | 1 | 1 | 1379.00 | 2022-07-27 |
2 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 2 | 1 | 149.00 | 2016-03-15 |
3 | 洛阳麦达斯铝业有限公司 | 1 | 1 | - | 2013-10-18 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
考迈托聘任吕海林、程明星为公司副总经理 2022年上半年公司亏损598.15万-股票-金融界
挖贝网4月3日,考迈托(831745)发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于2023年3月31日审议并通过:聘任吕海林为公司分管(项目技术与研发)的副总经理,聘任程明星为公司分管(项目计划)的副总经理,聘任黄冬灵为公司财务负责人,聘任MENG YAPING为公司董事会秘书,任职期限三年,自2023年4月18日起生效。 根
考迈托 2023-04-03 21:53:11考迈托2022年上半年亏损598.15万 同比亏损增加 存量订单减少-股票-金融界
挖贝网8月19日,考迈托(831745)近日发布2022年半年度报,2022年上半年实现营业收入40,879,493.86元,同比减少19.97%,归属于挂牌公司股东的净利润-5,981,479.55元,同比亏损增加。 报告期内归属于挂牌公司股东的净资产48,216,209.79元,经营活动产生的现金流量净额-1,105,043.33元。 2022年1-6月
考迈托 2022-08-19 21:11:08
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
高管变动 | 考迈托聘任吕海林、程明星为公司副总经理 2022年上半年公司亏损598.15万-股票-金融界 | 2023-04-03 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
1891.50 | 新三板定增 | 广州市续鸿投资管理有限公司 | 2017-11-28 |
1891.50 | 新三板 | 广州市续鸿投资管理有限公司 | 2017-11-28 |
600.00 | 新三板 | 广州市续鸿投资管理有限公司、中泰证券、申万宏源证券 | 2015-12-11 |
600.00 | 新三板定增 | 广州市续鸿投资管理有限公司、中泰证券、申万宏源证券 | 2015-12-11 |
未披露 | 新三板 | - | 2015-02-17 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
广东冠邦科技有限公司、考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司财产保全执行实施类执行裁定书 | 定作合同纠纷 | (2018)粤0606民初12213号 | 冻结被申请人考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司在银行的存款1310856元或查封、扣押其相应价值的财产。 案件申请费5000元,由申请人广东冠邦科技有限公司负担。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行 | 被申请人 | 2019-05-30 |
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司与淮安和通汽车零部件有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2016)粤0605民初12785号 | 一、被告淮安和通汽车零部件有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付货款660000元及以660000元为本金从2015年10月20日起至实际付款日止,按中国人民银行同期贷款利率计算的利息予原告考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司; 二、被告淮安和通汽车零部件有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付从2015年10月20日起至实际支付上述第一项款项止,按1840.32元/月计算的仓储费予原告考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司; 三、驳回原告考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8249.98元(原告已预交),由原告考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司承担3617.28元,被告淮安和通汽车零部件有限公司负担4632.70元,被告负担部分应于给付上述款项时一并迳付予原告,本院不另收退。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省佛山市中级人民法院 | 原告 | 2019-03-26 |
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司、银锚铝业股份公司执行实施类执行裁定书 | 国内非涉外仲裁裁决 | (2019)津01执41号 | 中国国际经济贸易仲裁委员会(2018)中国贸仲京裁字第1376号裁决书由天津市北辰区人民法院执行。 本裁定立即执行 | 申请执行人 | 2019-02-01 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
质量管理体系认证(ISO9000) | 011001430193 | 2020-12-30 | 2023-12-23 |
高新技术企业 | GR202044005210 | 2020-12-09 | 2023-12-09 |
科技型中小企业 | 202044060508012968 | 2020-06-04 | 2020-12-31 |
科技型中小企业 | 20184406050C017786 | 2018-06-05 | 2019-03-31 |
高新技术企业 | GR201744000885 | 2017-11-09 | 2020-11-09 |
高新技术企业 | GR201444000881 | 2014-10-10 | - |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity