甘肃驰方商贸有限公司
- 法人: 徐彬
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2019-01-28
- 办公地址: 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡方家泉村23号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 徐彬
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 驰方商贸、驰方、甘肃驰方
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Gansu Chifang Trading Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91620123MA746MDRX0
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA746MDRX
- 曾用名 榆中洁仕洗涤服务有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 620123200062347
- 登记机关 兰州市榆中县市场监督管理局
- 核准日期 2024-07-04
- 营业期限 2019-01-28~2039-01-27
- 注册地址 甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡方家泉村23号
- 国标行业 批发和零售业->零售业->五金、家具及室内装饰材料专门零售->陶瓷、石材装饰材料零售
- 专业行业 百货/厨具/宠物->日用百货杂货、企业服务->企业通用服务->宣传片拍摄、数码/手机/电脑->摄影摄像器材
- 公司简介 甘肃驰方商贸有限公司办公室地址位于唯一黄河穿越市区中心而过的省会城市兰州,甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡方家泉村23号,于2019年01月28日在榆中县工商行政管理局注册成立,注册资本为400(万元),在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营酒店用品、五金机电、文化体育用品、家用电器、装饰材料、雕塑浮雕、办公家具、计算机耗材、交通设施、环保设备、工程机械设备、橡胶制品、摄影摄像器材、灯光音响设备、酒店用品、洗涤设备、洗衣液、日用百货、劳保用品、食品销售;酒店用品洗涤服务;庆典服务;宣传片拍摄服务;会议会展服务;广告设计;广告牌制作;监控、水电安装;货物搬运服务;园林绿化;清洁服务;花卉园艺培训,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于兰州酒店宾馆黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
高志 | 自然人股东 | 400.00万元 | 40.00% |
徐彬 | 自然人股东 | 600.00万元 | 60.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | 高志 :250.0000万元 徐彬 :150.0000万元 | 高志 :100.0000万元 徐彬 :300.0000万元 | 2020-08-05 |
投资人变更 | 高志:250.0000万元徐彬:150.0000万元 | 高志:100.0000万元徐彬:300.0000万元 | 2020-08-05 |
经营范围变更 | 酒店用品洗涤服务;酒店用品、洗涤设备、洗衣液销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 酒店用品、五金机电、文化体育用品、家用电器、装饰材料、雕塑浮雕、办公家具、计算机耗材、交通设施、环保设备、工程机械设备、橡胶制品、摄影摄像器材、灯光音响设备、酒店用品、洗涤设备、洗衣液、日用百货、劳保用品、食品销售;酒店用品洗涤服务;庆典服务;宣传片拍摄服务;会议会展服务;广告设计;广告牌制作;监控、水电安装;货物搬运服务;园林绿化;清洁服务;花卉园艺培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2020-06-12 |
名称变更变更 | 榆中洁仕洗涤服务有限公司 | 甘肃驰方商贸有限公司 | 2020-06-12 |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021 | - | 1509****954 | 2328964*****.com | - | - | 83 |
高** | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | 1815****760 | 2328964*****.com | - | - | 92 |
工商年报联系人2019 | - | 1815****760 | 2328964*****.com | - | - | 83 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
高志 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity