中鼎基业有限公司
- 法人: 李子健
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司
- 成立时间: 2018-09-19
- 办公地址: 深圳市南山区南山街道南新路1036号满维大厦302
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
5
工商信息
- 法人代表 李子健
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 中鼎基业、中鼎
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Zhongding Foundation Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300MA5FAY8K1H
- 纳税人识别号 91440300MA5FAY8K1H
- 组织机构代码 MA5FAY8K1
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440300205486268
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2021-05-20
- 营业期限 2018-09-19~
- 注册地址 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号 深圳软件园2栋B309
- 国标行业 金融业->其他金融业->金融信托与管理服务->其他金融信托与管理服务
- 专业行业 区块链、企业服务->企业通用服务->供应链管理、建材/门窗/水电->建筑材料辅料->钢材
- 公司简介 中鼎基业有限公司专业设计生产销售销售钢材、矿产品、化工品;供应链管理系统的技术开发;供应链管理;物流方案设计;区块链的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内、国际货运代理;通讯产品、电子产品的销售;国内贸易,经营进出口业务;从事非融资性担保业务;黄金首饰、珠宝首饰的销售;网络竞技球类游戏软件、竞技xxxx软件、竞技xx牌游戏的技术开发;体育活动策划;网络竞技游戏软件、网络软件技术开发;与担保业务有关的咨询服务;项目投资(具体项目另行申报);受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话通知服务(,凭银行委托协议开展服务);投资项。中鼎基业有限公司属于销售钢材、矿产品、化工品;供应链管理系统的技术开发;供应链管理;物流方案设计;区块链的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内、国际货运代理;通讯产品、电子产品的销售;国内贸易,经营进出口业务;从事非融资性担保业务;黄金首饰、珠宝首饰的销售;网络竞技球类游戏软件、竞技xxxx软件、竞技xx牌游戏的技术开发;体育活动策划;网络竞技游戏软件、网络软件技术开发;与担保业务有关的咨询服务;项目投资(具体项目另行申报);受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话通知服务(,凭银行委托协议开展服务);投资项企业。 地址位于:深圳市南山区南山街道南新路1036号满维大厦302电话:(、13510655391)。来电话的时候一定说在企业库(&&&)上看到的哟! 中鼎基业有限公司会给你折扣
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
韩玲 | 自然人股东 | - | 15.00% |
蒋典玉 | - | - | 100.00% |
李子健 | 自然人股东 | - | 85.00% |
庞威 | - | - | 10.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市南山区南山街道南新路1036号满维大厦302 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳软件园2栋B309 | 2021-05-20 |
投资人变更 | 李子健9000.0(万元)90.00%韩玲1000.0(万元)10.00% | 李子健8500.0(万元)85.00%韩玲1500.0(万元)15.00% | 2021-05-20 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2021-04-21 | 2021-05-17 | 2021-05-20 |
股东信息变更 | 李子健 9000.0(万元)90.00%韩玲 1000.0(万元)10.00% | 李子健 8500.0(万元)85.00%韩玲 1500.0(万元)15.00% | 2021-05-20 |
主要人员变更 | 庞威(监事) | 韩玲(监事) | 2021-04-25 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李子健 9000.0(万元)90.00%庞威 1000.0(万元)10.00% | 李子健 9000.0(万元)90.00%韩玲 1000.0(万元)10.00% | 2021-04-25 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2021-04-01 | 2021-04-21 | 2021-04-25 |
高级管理人员变更 | 庞威(监事)[退出] | 韩玲(监事)[新增] | 2021-04-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-12-10 | 2021-04-01 | 2021-04-09 |
投资人变更 | 李子健7000.0(万元)70.00%庞威3000.0(万元)30.00% | 李子健9000.0(万元)90.00%庞威1000.0(万元)10.00% | 2021-04-09 |
高级管理人员变更 | 庞威(总经理),庞威(执行董事),李子健(监事) | 庞威(监事),李子健(执行董事),李子健(总经理) | 2021-04-09 |
负责人变更 | 庞威 | 李子健 | 2021-04-09 |
法定代表人变更 | 庞威 | 李子健 | 2021-04-09 |
股东信息变更 | 李子健 7000.0(万元)70.00%庞威 3000.0(万元)30.00% | 李子健 9000.0(万元)90.00%庞威 1000.0(万元)10.00% | 2021-04-09 |
主要人员变更 | 庞威(总经理),庞威(执行董事),李子健(监事) | 庞威(监事),李子健(执行董事),李子健(总经理) | 2021-04-09 |
高级管理人员变更 | 总经理:毛贻云;监事:易兵;执行董事:毛贻云; | 执行董事:庞威;总经理:庞威;监事:李子健; | 2018-12-20 |
主要人员变更 | 毛贻云(执行董事) | 庞威(执行董事) | 2018-12-20 |
前置许可信息 | 毛贻云 | 庞威 | 2018-12-20 |
章程或章程修正案通过日期 | - | 2018-12-10 | 2018-12-20 |
章程或章程修正案通过日期变更 | - | 2018-12-10 | 2018-12-20 |
共 27 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李子健 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
韩玲 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
庞** | 监事,执行董事,总经理 | 1351****391 | 14561415*****.com | - | - | 92 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity