深圳安链科技有限公司
- 法人: 姜兴安
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2018-05-16
- 办公地址: 深圳宝安区宝源华丰总部经济大厦B座218
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
7
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 姜兴安
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 深圳安链、安链
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shenzhen Anyuan Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91440300MA5F4RW5XQ
- 纳税人识别号 91440300MA5F4RW5XQ
- 组织机构代码 MA5F4RW5X
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440300204439569
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2024-09-01
- 营业期限 2018-05-16~
- 注册地址 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道288号华丰总部经济大厦B座216
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务->互联网平台->互联网生产服务平台
- 专业行业 大数据
- 公司简介 深圳安链科技有限公司,总部位于南山区,在龙岗区、宝安区均设有分部。公司旗下的跨境电商项目部目前处于快速发展阶段,秉承‘全球互通、专注、共赢‘的企业精神,汇聚专业团队,囊括海内外专业人才,致力于为全球各地消费者提供中国优质及独特的产品,并让消费者享受更省心、便捷、安全的跨境购物体验。工作是双向选择,期待对工作技能保持钻研状态并且对金钱保持渴望态度的有志之士加入团队!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
姜兴安 | 自然人股东 | - | 100.00% |
何晶 | - | - | 5.00% |
何学斌 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2006 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道288号华丰总部经济大厦B座216 | 2024-09-01 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-06-18 |
股东信息变更 | 姜兴安 10.0(万元);何学斌 90.0(万元) | 姜兴安 100.0(万元) | 2021-06-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何学斌:总经理 | 姜兴安:总经理 | 2021-06-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-09-19 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
主要人员变更 | 何学斌(总经理) | 姜兴安(总经理) | 2021-06-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姜兴安:出资额10(万元),比例10%,中国 何学斌:出资额90(万元),比例90%,中国 | 姜兴安:出资额100(万元),比例100%,中国 | 2021-06-18 |
章程备案 | 2019-08-14 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
股东信息变更 | 何学斌 100.0(万元)100.00% | 何学斌 90.0(万元)90.00% 姜兴安 10.0(万元)10.00% | 2019-09-23 |
章程变更 | 2019-08-14 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-09-23 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2019-08-14 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何学斌:出资额100(万元),比例100%,中国 | 姜兴安:出资额10(万元),比例10%,中国 何学斌:出资额90(万元),比例90%,中国 | 2019-09-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄皇冠:执行董事 | 姜兴安:执行董事 | 2019-09-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄皇冠 | 姜兴安 | 2019-09-04 |
主要人员变更 | 黄皇冠 | 姜兴安 | 2019-09-04 |
主要人员变更 | 何学斌 | 黄皇冠 | 2019-08-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-06 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-08-16 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道西丽平山一路民企科技园2栋202 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2006 | 2019-08-16 |
共 40 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
何晶 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019 | - | 1501****151 | 150167232*****6.com | - | - | 83 |
姜兴安 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
姜兴安 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity