辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
- 法人: 郭洪波
- 注册资本: 2000000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(国有独资)
- 成立时间: 2018-11-08
- 办公地址: 辽宁省沈抚新区金枫街75-1号
公司概览
联系人
公司高管
10
销售专家
8
人力资源专家
1
无角色
10
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
19次
招标金额
6,545,800元
供应商
1家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 郭洪波
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 能源产业控股集团、辽宁能源产业控股、辽宁能源
- 注册资本 2000000.00万元
- 实缴资本 833657.04万元
- 英文名 Liaoning Energy Industry Holding Group Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 40~50
- 统一社信代码 91211500MA0Y9MQ37A
- 纳税人识别号 91211500MA0Y9MQ37A
- 组织机构代码 MA0Y9MQ37
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 211500000008947
- 登记机关 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局
- 核准日期 2019-08-30
- 营业期限 2018-11-08~
- 注册地址 辽宁省沈抚新区金枫街75-1号
- 国标行业 采矿业->煤炭开采和洗选业->烟煤和无烟煤开采洗选->烟煤和无烟煤开采洗选
- 专业行业 金融->理财->实业投资、农资/化工/环保->能源化工/材料->煤炭、建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产、农资/化工/环保->能源化工/材料->石油化工、金融->企业金融服务->小微企业贷、保健/药品/医疗->医院医疗服务->养老
- 公司简介 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司成立于2018年,经营范围为:煤炭生产销售;发电(含火电、热电、风电、太阳能等);综合服务;房地产开发与租赁;工程和技术研究及管理咨询;能源、新能源的投资与管理;煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、石油化工、天然气、机械制造、造纸、医疗产业、金融产业、旅游、养老产业的投资与管理;建筑施工;仓储(不含危险品);能源与环保技术的综合开发利用;进出口业务等。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 1王子民董事;2郭洪波董事长;3张国辉董事;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6王永健董事;7姚伟董事;8杨兴权董事;9王伟副总经理; | 1李朝辉副董事长兼总经理;2王永健董事;3姚伟董事;4杨兴权董事;5王伟副总经理;6王子民董事;7郭洪波董事长;8张国辉董事;9张晓玫董事;10李兆福董事兼副总经理; | 2022-08-25 |
主要人员变更 | 1王伟副总经理;2王永健董事;3姚伟董事;4王子民董事;5郭洪波董事长;6张国辉董事;7张晓玫副总经理;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事;10张冰董事兼副总经理; | 1王子民董事;2郭洪波董事长;3张国辉董事;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6王永健董事;7姚伟董事;8杨兴权董事;9王伟副总经理; | 2022-06-21 |
高级管理人员变更 | 1王伟副总经理;2王永健董事;3姚伟董事;4王子民董事;5郭洪波董事长;6张国辉董事;7张晓玫副总经理;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事;10张冰董事兼副总经理; | 1王子民董事;2郭洪波董事长;3张国辉董事;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6王永健董事;7姚伟董事;8杨兴权董事;9王伟副总经理; | 2022-06-21 |
高级管理人员变更 | 1王永健董事;2姚伟董事;3王子民董事;4郭洪波董事长;5张国辉董事;6张晓玫副总经理;7李兆福董事兼副总经理;8杨兴权董事;9张德辉董事兼副总经理;10张冰董事兼副总经理; | 1王伟副总经理;2王永健董事;3姚伟董事;4王子民董事;5郭洪波董事长;6张国辉董事;7张晓玫副总经理;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事;10张冰董事兼副总经理; | 2022-02-23 |
主要人员变更 | 1王永健董事;2姚伟董事;3王子民董事;4郭洪波董事长;5张国辉董事;6张晓玫副总经理;7李兆福董事兼副总经理;8杨兴权董事;9张德辉董事兼副总经理;10张冰董事兼副总经理; | 1王伟副总经理;2王永健董事;3姚伟董事;4王子民董事;5郭洪波董事长;6张国辉董事;7张晓玫副总经理;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事;10张冰董事兼副总经理; | 2022-02-23 |
主要人员变更 | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3张晓玫副总经理;4李兆福董事兼副总经理;5杨兴权董事;6张德辉董事兼副总经理;7张冰董事兼副总经理; | 1王永健董事;2姚伟董事;3王子民董事;4郭洪波董事长;5张国辉董事;6张晓玫副总经理;7李兆福董事兼副总经理;8杨兴权董事;9张德辉董事兼副总经理;10张冰董事兼副总经理; | 2021-09-03 |
高级管理人员变更 | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3张晓玫副总经理;4李兆福董事兼副总经理;5杨兴权董事;6张德辉董事兼副总经理;7张冰董事兼副总经理; | 1王永健董事;2姚伟董事;3王子民董事;4郭洪波董事长;5张国辉董事;6张晓玫副总经理;7李兆福董事兼副总经理;8杨兴权董事;9张德辉董事兼副总经理;10张冰董事兼副总经理; | 2021-09-03 |
章程变更 | - | 2 | 2021-01-06 |
章程备案 | - | 2 | 2021-01-06 |
章程备案 | - | 2 | 2021-01-06 |
主要人员变更 | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3赵光董事兼副总经理;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6杨兴权董事;7张德辉董事兼副总经理;8张冰董事兼副总经理; | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3张晓玫副总经理;4李兆福董事兼副总经理;5杨兴权董事;6张德辉董事兼副总经理;7张冰董事兼副总经理; | 2020-08-04 |
高级管理人员变更 | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3赵光董事兼副总经理;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6杨兴权董事;7张德辉董事兼副总经理;8张冰董事兼副总经理; | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3张晓玫副总经理;4李兆福董事兼副总经理;5杨兴权董事;6张德辉董事兼副总经理;7张冰董事兼副总经理; | 2020-08-04 |
高级管理人员变更 | 1张德辉董事兼副总经理;2赵光董事兼副总经理;3张晓玫副总经理;4张冰董事兼副总经理;5刘彦平董事兼副总经理;6郭洪波董事长;7张国辉董事;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事; | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3赵光董事兼副总经理;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6杨兴权董事;7张德辉董事兼副总经理;8张冰董事兼副总经理; | 2020-03-19 |
主要人员变更 | 1张德辉董事兼副总经理;2赵光董事兼副总经理;3张晓玫副总经理;4张冰董事兼副总经理;5刘彦平董事兼副总经理;6郭洪波董事长;7张国辉董事;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事; | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3赵光董事兼副总经理;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6杨兴权董事;7张德辉董事兼副总经理;8张冰董事兼副总经理; | 2020-03-19 |
法定代表人变更 | 卢秉宇 | 郭洪波 | 2019-08-30 |
高级管理人员变更 | 1张德辉董事兼副总经理;2赵光董事兼副总经理;3张晓玫副总经理;4张冰董事兼副总经理;5刘彦平董事兼副总经理;6郭洪波董事长;7张国辉董事;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事; | 1郭洪波董事长;2张国辉董事;3赵光董事兼副总经理;4张晓玫副总经理;5李兆福董事兼副总经理;6杨兴权董事;7张德辉董事兼副总经理;8张冰董事兼副总经理; | 2019-08-30 |
主要人员变更 | 1刘彦平董事兼副总经理;2张冰董事兼副总经理;3李兆福董事兼副总经理;4赵光董事兼副总经理;5郭洪波副董事长兼总经理;6卢秉宇董事长;7戴长冰董事兼副总经理;8张晓玫副总经理; | 1张德辉董事兼副总经理;2赵光董事兼副总经理;3张晓玫副总经理;4张冰董事兼副总经理;5刘彦平董事兼副总经理;6郭洪波董事长;7张国辉董事;8李兆福董事兼副总经理;9杨兴权董事; | 2019-08-30 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李兆福 | 董事,副总经理 | - | - | - | - | 79 |
02486210218 | - | - | - | 024-8****218 | - | 72 |
王永健 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 29 条
解锁 查看更多信息
共 29 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李兆福 | 董事,副总经理 | - |
王永健 | 董事 | - |
赵光 | 董事,副总经理 | - |
王子民 | 董事 | - |
郭洪波 | 董事长 | - |
张国辉 | 董事 | - |
杨兴权 | 董事 | - |
姚伟 | 董事 | - |
张晓玫 | 董事,副总经理 | - |
王伟 | 副总经理 | - |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业负责人离任审计-结果公告 | 中标公告 | 审计 | 辽宁-沈阳 | - | 2023-11-27 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业专项资产评估-结果公告 | 中标公告 | 专项资产评估 | 辽宁-沈阳 | 28.80 | 2023-11-27 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业专项资产评估-结果公告 | 招标公告 | 专项资产评估 | 辽宁-沈阳 | - | 2023-11-27 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业专项资产评估-中标候选人公示 | 中标公告 | 专项资产评估 | 辽宁-沈阳 | 28.80 | 2023-11-23 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业负责人离任审计-中标候选人公示 | 中标公告 | 审计 | 辽宁-沈阳 | - | 2023-11-23 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业专项资产评估-公开招标公告 | 招标公告 | 资产评估 | 辽宁-沈阳 | 30.00 | 2023-11-09 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业专项资产评估-公开招标公告 | 招标公告 | 资产评估 | 辽宁 | - | 2023-11-09 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业负责人离任审计-公开招标公告 | 招标公告 | - | 辽宁 | - | 2023-11-09 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业负责人离任审计-公开招标公告 | 招标公告 | - | 辽宁-沈阳 | - | 2023-11-09 |
辽宁省能源集团生产指挥调度平台BI项目中标结果公示 | 中标公告 | 生产指挥调度平台BI项目 | 辽宁-沈阳 | 69.98 | 2023-05-17 |
辽宁省能源集团生产指挥调度平台BI项目询比采购公告 | 招标公告 | 生产指挥调度平台BI项目 | 辽宁-沈阳 | - | 2023-05-12 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司内控建设咨询结果公示 | 中标公告 | 内控建设咨询 | 辽宁-沈阳 | 28.00 | 2023-04-25 |
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司内控建设咨询询比采购公告 | 招标公告 | 内控建设咨询询比 | 辽宁-沈阳 | - | 2023-04-20 |
辽宁省能源产业控股集团办公耗材及设备框架协议采购中标结果公示 | 中标公告 | 办公耗材及设备 | 辽宁 | - | 2021-02-02 |
辽宁省能源产业控股集团办公耗材及设备框架协议采购 | 招标公告 | 办公耗材及设备 | 辽宁 | - | 2021-01-22 |
辽宁能源集团“十四五”发展规划编制项目 | 招标公告 | 十四五发展规划编制项目 | 辽宁-沈阳 | - | 2020-07-08 |
辽宁省能源产业控股集团2019年年度财务决算审计会计师事务所入围项目中标结果公示 | 中标公告 | 财务决算审计会计师事务所 | 辽宁 | - | 2019-11-11 |
辽宁省能源产业控股集团2019年年度财务决算审计会计师事务所入围项目中标候选人公示 | 中标公告 | 缄车 财务决算审计会计师事务所 | 辽宁-沈阳 | 469.00 | 2019-11-08 |
辽宁省能源产业控股集团2019年年度财务决算审计会计师事务所入围项目 | 招标公告 | 财务决算审计会计师事务所 | 辽宁 | - | 2019-10-17 |
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 联通数字科技有限公司辽宁省分公司 | 1 | 1 | 69.98 | 2023-05-17 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity