宁波市镇海建宏液压机械有限公司
- 法人: 李建平
- 注册资本: 50.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2010-06-09
- 办公地址: 镇海区庄市街道钟包村幼儿园旁
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
5
工商信息
- 法人代表 李建平
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 建宏液压机械、镇海建宏、建宏
- 注册资本 50.00万元
- 实缴资本 50.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91330211554544608U
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 554544608
- 曾用名 宁波市镇海俱辉精密机械有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 330211000054426
- 登记机关 宁波市镇海区市场监督管理局
- 核准日期 2020-06-03
- 营业期限 2010-06-09~9999-09-09
- 注册地址 镇海区庄市街道钟包村幼儿园旁
- 国标行业 制造业->通用设备制造业->泵、阀门、压缩机及类似机械制造->阀门和旋塞制造
- 专业行业 建材/门窗/水电->锁具五金配件->金属制品
- 公司简介 宁波市镇海建宏液压机械有限公司于2010年6月9日成立于中国大运河南端出海口、“海上丝绸之路”东方始发港宁波,公司办公地址位于镇海区庄市街道钟包村幼儿园旁,13年来,我公司上下锐意进取,团结奋进,坚持顾客至上,用户第一的基本原则,积极拓展经营思路,使我公司主要经营的获得长足的发展。多年来,公司一以贯之的坚持以服务求发展的原则,已形式良性的企业运营机制。我们愿以诚挚的热情,欢迎海内外客商精诚合作,共创辉煌。欢迎您的留言或来电。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李建平 | 自然人股东 | - | 50.00% |
李保红 | 自然人股东 | - | 50.00% |
张辉 | - | - | 50.00% |
刘清华 | - | - | 50.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
期限变更 | 营业期限至: 2020-06-08 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 2020-06-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至: 2020-06-08 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 2020-06-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至: 2020-06-08 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 2020-06-03 |
其他事项备案 | 注册号:330211000054426 组织机构代码证:554544608 | 统一社会信用代码:91330211554544608U | 2016-01-04 |
其他事项备案 | 注册号:330211000054426 组织机构代码证:554544608 | 统一社会信用代码:91330211554544608U | 2016-01-04 |
统一社会信用代码变更 | 注册号:330211000054426 组织机构代码证:554544608 | 统一社会信用代码:91330211554544608U | 2016-01-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 刘清华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 李保红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 李建平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 李建平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2011-07-28 |
经营范围变更 | 一般经营项目:机械设备、金属制品的制造、加工。 | 一般经营项目:液压设备、液压阀、金属制品的制造、加工;金属材料、机械设备、电子产品、日用品的批发、零售。 | 2011-07-28 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 宁波市镇海俱辉精密机械有限公司 | 宁波市镇海建宏液压机械有限公司 | 2011-07-28 |
股东信息变更 | 姓名: 刘清华; 出资额: 25; 百分比: 50%姓名: 张辉; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 李保红; 出资额: 25; 百分比: 50%姓名: 李建平; 出资额: 25; 百分比: 50% | 2011-07-28 |
主要人员变更 | 姓名: 刘清华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 张辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 李保红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 李建平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 李建平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2011-07-28 |
负责人变更 | 张辉 | 李建平 | 2011-07-28 |
行业代码变更 | 行业代码:3589 | 行业代码:3544 | 2011-07-28 |
投资人变更 | 姓名:刘清华;出资额:**;百分比:**%姓名:张辉;出资额:**;百分比:**% | 姓名:李保红;出资额:**;百分比:**%姓名:李建平;出资额:**;百分比:**% | 2011-07-28 |
国有企业改制为公司变更 | 一般经营项目: 机械设备、金属制品的制造、加工。 | 一般经营项目: 液压设备、液压阀、金属制品的制造、加工;金属材料、机械设备、电子产品、日用品的批发、零售。 | 2011-07-28 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2016、2018、2019、2020、2021 | - | - | - | 0574-8****796 | - | 71 |
工商年报联系人2018、2019、2022、2023 | - | 1345****546 | 134561455*****6.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2022 | - | - | - | - | - | 70 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity