广东智懳企业管理股份有限公司
- 法人: 叶志高
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)
- 成立时间: 2015-06-25
- 办公地址: 广州市海珠区泰沙路95号二层(仅限办公用途)
公司概览
联系人
公司高管
4
销售专家
1
无角色
12
工商信息
- 法人代表 叶志高
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 广东智懳、智懳企业管理、智懳
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 6000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 914401013474373086
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 347437308
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440101000356718
- 登记机关 广州市市场监督管理局
- 核准日期 2024-08-07
- 营业期限 2015-06-25~
- 注册地址 广州市黄埔区东明一路3号2层201房
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->其他组织管理服务
- 专业行业 数码/手机/电脑->智能数码设备->智能卡、服务/休闲/出行
- 公司简介 广东智懳企业管理股份有限公司办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州广州市海珠区泰沙路95号二层(办公用途),于2015年06月25日在广州市工商行政管理局注册成立,注册资本为10000万,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营物联网服务;企业管理服务;城乡市容管理;旅游景区规划设计、开发、管理;公园规划设计;文艺创作服务;社会人文科学研究;安全智能卡类设备和系统制造;智能卡系统工程服务;城乡规划编制;城市规划设计;,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于广州企业管理公司黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
广东霸业蓝图投资集股份有限公司 | - | - | 60.00% |
广东星云湾新能源汽车销售股份有限公司 | 企业法人 | - | 20.00% |
叶志高 | 自然人股东 | - | 20.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 叶志高,施甘东,黄斌,张映雪,叶志成 | 叶志高,石秋贤,张祚新,叶志成,张映雪 | 2024-08-07 |
监事备案 | 龙有通,李孔福,叶长青 | 叶圣天,龙有通,叶长青 | 2024-08-07 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区泰沙路95号二层(仅限办公用途) | 广州市黄埔区东明一路3号2层201房 | 2024-08-07 |
高级管理人员变更 | 黄远航,李孔福,叶鹏 | 龙有通,李孔福,叶长青 | 2020-11-16 |
主要人员变更 | 黄远航,李孔福,叶鹏 | 龙有通,李孔福,叶长青 | 2020-11-16 |
章程变更 | - | 准予章程备案 | 2019-04-10 |
组织机构备案 | 陈达理,董事,选举, ;郭建文,董事,选举, ;黄斌,董事,选举, ;黄远航,监事会主席,选举, ;李孔福,监事,选举, ;叶鹏,监事,选举, ;叶志高,董事长兼经理,选举,是;张映雪,董事,选举, ; | 黄斌,董事,选举, ;黄远航,监事会主席,选举, ;李孔福,监事,选举, ;施甘东,董事,选举, ;叶鹏,监事,选举, ;叶志成,董事,选举, ;叶志高,董事长兼经理,选举,是;张映雪,董事,选举, ; | 2017-06-14 |
主要人员变更 | 陈达理,董事,选举, ;郭建文,董事,选举, ;黄斌,董事,选举, ;黄远航,监事会主席,选举, ;李孔福,监事,选举, ;叶鹏,监事,选举, ;叶志高,董事长兼经理,选举,是;张映雪,董事,选举, ; | 黄斌,董事,选举, ;黄远航,监事会主席,选举, ;李孔福,监事,选举, ;施甘东,董事,选举, ;叶鹏,监事,选举, ;叶志成,董事,选举, ;叶志高,董事长兼经理,选举,是;张映雪,董事,选举, ; | 2017-06-14 |
章程变更 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-27 |
发起人名称变更 | 广东霸业蓝图投资股份有限公司;广东星云湾贸易有限公司;叶志高; | 广东霸业蓝图投资集团股份有限公司;广东星云湾新能源汽车销售股份有限公司;叶志高; | 2016-10-27 |
其他事项备案 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-10-27 |
其他事项备案 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-10-27 |
财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 张映雪 | 2016-10-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-27 |
股东信息变更 | 广东霸业蓝图投资股份有限公司 ;广东星云湾贸易有限公司 ;叶志高 ; | 广东霸业蓝图投资集团股份有限公司 ;广东星云湾新能源汽车销售股份有限公司 ;叶志高 ; | 2016-10-27 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-10-27 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄斌 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
叶鹏 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
张祚新 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
黄斌 | 董事 | - |
张映雪 | 董事 | - |
施甘东 | 董事 | - |
叶志成 | 董事 | - |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
广东智懳企业管理股份有限公司近期发生高管人员变更
-
广东智懳企业管理股份有限公司 2024-08-07 00:00:00广东智懳企业管理股份有限公司近期发生高管人员变更
-
广东智懳企业管理股份有限公司 2024-08-07 00:00:00
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
人员变动 | 广东智懳企业管理股份有限公司近期发生高管人员变更 | 2024-08-07 |
人员变动 | 广东智懳企业管理股份有限公司近期发生高管人员变更 | 2024-08-07 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity