重庆丰都饮食服务有限公司
- 法人: 陈宏
- 注册资本: 95.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 1998-08-28
- 办公地址: 重庆市丰都县三合街道平都大道西段141号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 陈宏
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 丰都饮食、重庆丰都、丰都
- 注册资本 95.00万元
- 实缴资本 95.00万元
- 英文名 Chongqing Fengdu Catering Service Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91500230208750214P
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 208750214
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 500230000003317
- 登记机关 丰都县市场监督管理局
- 核准日期 2016-05-24
- 营业期限 1998-08-28~
- 注册地址 重庆市丰都县三合街道平都大道西段141号
- 国标行业 住宿和餐饮业->住宿业->其他住宿业->其他住宿业
- 专业行业 食品/酒水/零食->饮料/饮用水->饮料、美妆/个护/洗漱->美发洗发造型->美发
- 公司简介 重庆丰都饮食服务有限公司 成立于1998-08-28,注册地址在重庆市丰都县三合街道平都大道西段141号 ,主要从事*餐饮、住宿、娱乐、洗浴、美容美发、烟、酒、糖果、糕点、饮料(仅限分支机构经营)、日用百货、照像器材、家用电器、建筑材料、装饰材料、家俱、五金、交电、日用杂品(不含烟花爆竹).照像,茶楼(限分支机构经营)*****。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈宏 | 自然人股东 | 93.50万元 | 98.42% |
陈伟 | 自然人股东 | 1.50万元 | 1.58% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | 法定代表人情况 | 2008-04-28 |
其他变更 | 5002302100305 | 500230000003317 | 2008-04-28 |
高级管理人员变更 | - | 三会 | 2008-04-28 |
投资人变更 | - | 自然人股东变更 | 2008-04-28 |
法定代表人变更 | 彭彦 | 陈宏 | 2008-04-28 |
股东信息变更 | 无 | 自然人股东变更 | 2008-04-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 无 | 法定代表人情况 | 2008-04-28 |
主要人员变更 | 无 | 三会 | 2008-04-28 |
地址变更 | 丰都县三合镇河北纵向步行街 | 丰都县三合镇平都大道西段141号 | 2008-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 自然人股东变更 | 2008-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | 自然人股东变更 | 2008-04-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无 | 三会 | 2008-04-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | 三会 | 2008-04-28 |
经营范围变更 | 餐饮、住宿、娱乐、洗浴、美容美发、烟、酒、糖果、糕点、饮料(仅限分支机构经营)、日用百货、照像器材、家用电器、建筑材料、装饰材料、家俱、五金、交电、日用杂品(不含烟花爆竹).照像***** | 餐饮、住宿、娱乐、洗浴、美容美发、烟、酒、糖果、糕点、饮料(仅限分支机构经营)、日用百货、照像器材、家用电器、建筑材料、装饰材料、家俱、五金、交电、日用杂品(不含烟花爆竹).照像,茶楼(限分支机构经营)***** | 2007-04-28 |
法定代表人变更 | 陶明全 | 彭彦 | 2005-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 无 | 法定代表人情况 | 2005-07-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | /0 | - | 2005-07-07 |
地址变更 | /0 | - | 2005-07-07 |
主要人员变更 | 无 | 三会 | 2005-07-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | /0 | 无 | 2005-07-07 |
共 26 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1333****862 | - | - | - | 84 |
陈** | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | 1333****862 | - | - | - | 93 |
陈伟 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 5 条
解锁 查看更多信息
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
陈宏 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity