湖南势坤建筑劳务有限公司
- 法人: 尹春丽
- 注册资本: 12000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2020-07-07
- 办公地址: 湖南省长沙市开福区湘雅路街道庆和里27号毛家桥大厦1210
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 尹春丽
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 势坤建筑劳务、湖南势坤、势坤
- 注册资本 12000.00万元
- 实缴资本 4.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91430100MA4RGBJC5R
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4RGBJC5
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 430100000279973
- 登记机关 长沙市市场监督管理局
- 核准日期 2022-08-26
- 营业期限 2020-07-07~
- 注册地址 湖南省长沙市开福区湘雅路街道庆和里27号毛家桥大厦1210
- 国标行业 建筑业->房屋建筑业->住宅房屋建筑->住宅房屋建筑
- 专业行业 建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
尹春丽 | 自然人股东 | - | 70.00% |
尹善纯 | 自然人股东 | - | 30.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 刘伟巍 *** 备案手机:*** | 尹善纯 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2023-06-25 |
章程变更 | 无 | 2022-08-25章程备案 | 2022-08-26 |
经营范围变更 | 住宅房屋建筑;建筑劳务分包;地基与基础工程专业承包;建筑装饰工程设计;园林绿化工程、建筑防水、防腐保温工程、消防设施工程、金属门窗工程、房屋建筑工程、水利水电工程的施工;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑工程后期装饰、装修和清理;房屋装饰;土石方工程服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政道路路面工程服务;工程造价专业咨询服务;工程技术咨询服务;矿山工程施工总承包;工程施工总承包;建筑材料销售;物业管理;销售标识牌、指示牌;导向标识安装;标识标牌维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;建筑防水卷材产品制造;金属门窗工程施工;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;物业管理;交通及公共管理用标牌销售;土石方工程施工;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2022-08-26 |
股东信息变更 | 尹善纯 ,余佳鑫 | 尹春丽 ,尹善纯 | 2022-08-16 |
负责人变更 | 余佳鑫 | 尹春丽 | 2022-08-16 |
章程变更 | 无 | 2022-08-12章程备案 | 2022-08-16 |
主要人员变更 | 余佳鑫 | 尹春丽 | 2022-08-16 |
负责人变更 | 尹善纯 | 余佳鑫 | 2022-07-13 |
股东信息变更 | 徐一静 ,尹善纯 | 尹善纯 ,余佳鑫 | 2022-07-13 |
章程变更 | 无 | 2022-07-07章程备案 | 2022-07-13 |
主要人员变更 | 尹善纯 | 余佳鑫 | 2022-07-13 |
联络人员变更 | 尹善纯 *** 备案手机:*** | 刘伟巍 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2022-07-13 |
章程备案 | - | 2022-02-14章程变更,法人变更 | 2022-02-15 |
高级管理人员变更 | 刘静 | 尹善纯 | 2022-02-15 |
负责人变更 | 刘静 | 尹善纯 | 2022-02-15 |
章程变更 | 无 | 2022-02-14章程变更,法人变更 | 2022-02-15 |
主要人员变更 | 刘静 | 尹善纯 | 2022-02-15 |
主要人员变更 | 尹善纯 | 刘静 | 2021-12-23 |
章程变更 | 无 | 2021-12-22法定代表人变更,章程变更 | 2021-12-23 |
负责人变更 | 尹善纯 | 刘静 | 2021-12-23 |
共 24 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐一静 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2020、2021 | - | 1839****055 | 2773210*****.com | - | - | 86 |
余佳鑫 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
尹善纯 | 执行董事,监事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity