东莞保者电子科技有限公司
- 法人: 谢建辉
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2015-09-23
- 办公地址: 广东省东莞市桥头镇岭厦工业一街1号1号楼203室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
13
无角色
5
工商信息
- 法人代表 谢建辉
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 保者、东莞保者、保者电子
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 43.15万元
- 英文名 Dongguan Baozhe Electronic Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91441900MA4UHLAK9P
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4UHLAK9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900002687205
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2024-08-29
- 营业期限 2015-09-23~
- 注册地址 广东省东莞市桥头镇桥头大兴路7号301室
- 国标行业 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业->其他电子设备制造->其他电子设备制造
- 专业行业 工具/机械/仪器->机械五金配件->模具
- 公司简介 东莞保者电子科技有限公司位于全球制造业名城东莞市,保者电子科技定位于数码产品零售业的展示、产品防损和体验营销系统,并提供全面的应用解决方案、技术支持和营销支持。是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化高科技企业,承接全球大客户ODM、OEM定制订单。保者公司主营:手机防盗拉线器、数码产品防盗展示架、钢丝、拉线收卷器等系列产品。我们适应市场发展要求,持续加大科技研发投入力度,从产品研发、模具制作、注塑加工、装配生产等生产环节严控产品品质,全力打造一系列*型的高科技产品,在电子电器、终端展示品防盗等领域广泛服务于众多国内外企业。保者公司秉承“人才是企业核心竞争力”的人才发展理念,坚持以人为本、人尽其才,注重引进海内外高端人才,完善人性化管理制度,目前,拥有高端*技术研发人员10人、职工200多人,年产能在3000万件以上。保者公司坚持“积极*,品质,客户至上、诚信服务、合作共赢”的经营理念,以市场客户为导向,持续提高客户服务水平,构建“开发设计、生产制作、营销推广、臻善服务”等*的现代化企业体系.我们保者诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
谢建辉 | 自然人股东 | 100.00万元 | 100.00% |
贺云龙 | - | - | 0.00% |
张志强 | - | - | 0.00% |
何海霞 | - | - | 0.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢建辉(经理,执行董事);何海霞(监事);贺云龙(财务负责人); | 谢建辉(经理,执行董事,财务负责人);何海霞(监事); | 2024-08-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省东莞市桥头镇岭厦工业一街1号1号楼203室 | 广东省东莞市桥头镇桥头大兴路7号301室 | 2024-08-29 |
地址变更 | 东莞市东城街道余屋工业区铁牛岭三号二楼 | 广东省东莞市桥头镇岭厦工业一街1号1号楼203室 | 2019-11-05 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2016-08-11 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-11 |
股东信息变更 | 谢建辉,执行董事,经理;张志强,监事 | 何海霞,监事;谢建辉,执行董事,经理 | 2016-08-11 |
章程变更 | - | 章程 | 2016-08-11 |
高级管理人员变更 | 谢建辉,执行董事,经理;张志强,监事 | 何海霞,监事;谢建辉,执行董事,经理 | 2016-08-11 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2016-08-11 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2016-08-11 |
股东信息变更 | 贺云龙,执行董事,经理;张志强,监事 | 谢建辉,执行董事,经理;张志强,监事 | 2016-01-12 |
股东变更 | 贺云龙,执行董事,经理;[退出]张志强,监事 | 谢建辉,执行董事,经理;[新增]张志强,监事 | 2016-01-12 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2016-01-12 |
地址变更 | 东莞市东城区余屋工业区铁牛岭三号二楼 | 东莞市东城街道余屋工业区铁牛岭三号二楼 | 2016-01-12 |
负责人变更 | 贺云龙 | 谢建辉 | 2016-01-12 |
高级管理人员变更 | 贺云龙,执行董事,经理;张志强,监事 | 谢建辉,执行董事,经理;张志强,监事 | 2016-01-12 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2015 | - | 1326****705 | - | - | - | 84 |
谢** | 业务部经理,执行董事,经理 | 1382****328、1326****705、1341****667、1353****603、1599****178、1342****886 | 26943000*****.com、15796122*****.com | 0769-2****277、0769-2****208、0769-2****219 | - | 96 |
工商年报联系人2022 | - | - | 2492104*****.com | 8****471 | - | 74 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
谢建辉 | 业务部经理,执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
东莞保者电子科技有限公司近期发生高管人员变更
-
东莞保者电子科技有限公司 2024-08-29 00:00:00
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
人员变动 | 东莞保者电子科技有限公司近期发生高管人员变更 | 2024-08-29 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity