陕西玖辰光电科技有限公司
- 法人: 汤瑞
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-01-26
- 办公地址: 西安曲江新区雁南五路以南融侨·曲江观邸第6幢1单元20层12001号房
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
5
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 汤瑞
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 玖辰、玖辰光电、陕西玖辰
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shaanxi Jiuchen Photoelectric Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~20
- 统一社信代码 91610133MA6TXH1G8L
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA6TXH1G8
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 610133100075614
- 登记机关 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局(港务片区)
- 核准日期 2020-06-04
- 营业期限 2016-01-26~
- 注册地址 陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E2区10街5栋10-14号
- 国标行业 科学研究和技术服务业->科技推广和应用服务业->技术推广服务->其他技术推广服务
- 专业行业 建材/门窗/水电->吊顶墙面饰材->集成吊顶、建材/门窗/水电->整体集成定制->集成吊顶、建材/门窗/水电->门禁安防消防->安防、建材/门窗/水电->电工电线开关->低压电器、家电/厨电/卫电->商业商用电器->LED显示屏、建材/门窗/水电->电工电线开关->电工
- 公司简介 公司成立于2015年,主营品牌LED灯具批发,服务陕西全省市、县级经销商,现有团队十余人,团队年轻有活力,期待有发展欲望的伙伴加入!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
郑雅菲 | 自然人股东 | - | 49.00% |
汤瑞 | 自然人股东 | - | 51.00% |
韩鹏 | - | - | 24.00% |
张殷 | - | - | 25.00% |
向雪松 | - | - | 24.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
从业人数变更 | - | 3 | 2020-06-04 |
邮政编码变更 | 原邮政编码: | 新邮政编码:710026 | 2020-06-04 |
地址变更 | 西安曲江新区雁南五路以南融侨·曲江观邸第*幢*单元**层*****号房 | 陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E*区**街*栋**-**号 | 2020-06-04 |
登记管辖机关变更 | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局曲江分局; | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局国际港务区分局; | 2020-05-21 |
股东信息变更 | 姓名: 韩鹏; 出资额: 120; 百分比: 24 姓名: 向雪松; 出资额: 120; 百分比: 24 姓名: 张殷; 出资额: 125; 百分比: 25 姓名: 汤瑞; 出资额: 135; 百分比: 27 | 姓名: 郑雅菲; 出资额: 245; 百分比: 49 姓名: 汤瑞; 出资额: 255; 百分比: 51 | 2018-12-27 |
章程变更 | - | 2018年12月22日新章程 | 2018-12-27 |
主要人员变更 | 姓名: 韩鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤瑞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 向雪松; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 黄桂云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤瑞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-12-27 |
高级管理人员变更 | 姓名: 韩鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤瑞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 向雪松; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 黄桂云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 汤瑞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-12-27 |
投资人变更 | 姓名: 韩鹏; 出资额: 120; 百分比: 24 姓名: 向雪松; 出资额: 120; 百分比: 24 姓名: 张殷; 出资额: 125; 百分比: 25 姓名: 汤瑞; 出资额: 135; 百分比: 27 | 姓名: 郑雅菲; 出资额: 245; 百分比: 49 姓名: 汤瑞; 出资额: 255; 百分比: 51 | 2018-12-27 |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄桂云 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2016、2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1890****514 | 189092775*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2018、2019、2022 | - | 1890****514 | 189092775*****.com | - | - | 86 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
汤瑞 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity