三亚祺淼贸易有限公司
- 法人: 王健
- 注册资本: 50.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2013-02-25
- 办公地址: 海南省三亚市金鸡岭路圣煜花园B栋1309房
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 王健
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 祺淼贸易、三亚祺淼、祺淼
- 注册资本 50.00万元
- 实缴资本 50.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91460200062303162R
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 062303162
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 460200000142534
- 登记机关 海南省市场监督管理局
- 核准日期 2023-06-05
- 营业期限 2013-02-25~2043-02-25
- 注册地址 海南省三亚市吉阳区商品街大道98号总统大厦 9 楼 906-87 号
- 国标行业 批发和零售业->批发业->食品、饮料及烟草制品批发->果品、蔬菜批发
- 专业行业 食品/酒水/零食->冲饮粉糊/咖啡->咖啡、食品/酒水/零食->饮料/饮用水->饮料、食品/酒水/零食->方便速食速冻->罐头
- 公司简介 三亚祺淼贸易有限公司成立于2013年2月25日,注册地址在海南省三亚市金鸡岭路圣煜花园B栋1309房,主要从事批发兼零售:预包装食品(食用油,干果,坚果,肉及肉制品,冷冻饮品,方便食品,罐头,烹调佐料,酒精饮料,非酒精饮料,茶不包含茶饮料,咖啡、可可),蔬菜,农产品,酒店用品零售、批发。(涉及许可证经营项目,凭许可证经营)。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王洁 | 自然人股东 | - | 100.00% |
卢敬如 | - | - | 20.00% |
刘玉辉 | - | - | 80.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 章程备案 | 2023-06-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 海南省三亚市金鸡岭路圣煜花园B栋1309房 | 海南省三亚市吉阳区商品街大道98号总统大厦 9 楼 906-87 号 | 2023-06-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王洁 | 王健 | 2023-04-11 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2023-04-11 |
联络员备案 | 王洁 | 王健 | 2023-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王洁(执行董事兼总经理),田鹏(监事) | 田鹏(监事),王健(执行董事兼总经理) | 2023-04-11 |
股东信息变更 | 刘玉辉:80%;卢敬如:20%; | 王洁:100%; | 2019-07-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卢敬如、刘玉辉 | 王洁、田鹏 | 2019-07-10 |
联络人员变更 | 卢敬如 | 王洁 | 2019-07-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢敬如 | 王洁 | 2019-07-10 |
高级管理人员变更 | 卢敬如、刘玉辉 | 王洁、田鹏 | 2019-07-10 |
投资人变更 | 刘玉辉:80%;卢敬如:20%; | 王洁:100%; | 2019-07-10 |
法定代表人变更 | 卢敬如 | 王洁 | 2019-07-10 |
主要人员变更 | 卢敬如、刘玉辉 | 王洁、田鹏 | 2019-07-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-07-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘玉辉:80%;卢敬如:20%; | 王洁:100%; | 2019-07-10 |
实收出资变更 | 0.0000 | 50.0000 | 2013-04-27 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2016、2018 | - | - | binlianghuang20*****3.com | 0898-8****886 | - | 73 |
王洁 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1368****357 | 136832503*****3.com | - | - | 83 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王洁 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity