贵州矮龙种养殖有限公司
- 法人: 杨忠华
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2020-02-28
- 办公地址: 贵州省铜仁市万山区大坪乡白果村矮龙组
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 杨忠华
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 矮龙种、贵州矮龙种、矮龙种养殖
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Guizhou Ailong Breeding Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91520603MA6JA41X72
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA6JA41X7
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 520603000134976
- 登记机关 铜仁市万山区市场监督管理局
- 核准日期 2024-09-10
- 营业期限 2020-02-28~
- 注册地址 贵州省铜仁市万山区大坪乡白果村矮龙组
- 国标行业 农、林、牧、渔业->农业->水果种植->柑橘类种植
- 专业行业 家电/厨电/卫电->小型生活家电->饮水机
- 公司简介 贵州矮龙种养殖有限公司办公室地址位于连接中南地区与西南边陲的纽带铜仁,贵州省铜仁市万山区大坪乡白果村矮龙组,于2020年02月28日在铜仁市万山区市场监督管理局注册成立,注册资本为1000(万元),在公司发展壮大的3年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。;人饮水开发。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营),我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于铜仁饮水机公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
杨忠华 | 自然人股东 | 550.00万元 | 55.00% |
杨伍成 | 自然人股东 | 9.00万元 | 45.00% |
杨秀龙 | - | - | 30.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 1000.000000 | 20.000000 | 2024-06-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨忠华(出资额:550.000000万元;出资比例:55%),杨伍成(出资额:450.000000万元;出资比例:45%) | 杨伍成:(出资额:9.0000万元;出资比例:45%),杨忠华:(出资额:11.0000万元;出资比例:55%) | 2024-06-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 20.000000 | 2024-06-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨忠华(出资额:550.000000万元;出资比例:55%),杨伍成(出资额:450.000000万元;出资比例:45%) | 杨伍成:(出资额:9.0000万元;出资比例:45%),杨忠华:(出资额:11.0000万元;出资比例:55%) | 2024-06-20 |
联络人员变更 | 杨忠华 | 刘伟秀 | 2022-08-09 |
股东信息变更 | 杨忠华:40%;杨秀龙:30%;杨伍成:30%; | 杨伍成:45%;杨忠华:55%; | 2022-08-09 |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1890****518 | 189085675*****.com | - | - | 86 |
杨伍成 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2021 | - | 1918****600 | 32474596*****.com | - | - | 83 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
杨伍成 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
杨秀龙 | 财务负责人 | - |
杨忠华 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity