东莞市鑫彩标签有限公司
- 法人: 汪月月
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2019-04-15
- 办公地址: 广东省东莞市东城街道温塘横岭工业区二街15号6栋302室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
3
工商信息
- 法人代表 汪月月
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 东莞鑫彩、东莞鑫彩标签、鑫彩、鑫彩标签
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91441900MA534NTE2R
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA534NTE2
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900006091512
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2022-02-24
- 营业期限 2019-04-15~
- 注册地址 广东省东莞市东城街道温塘横岭工业区二街15号6栋302室
- 国标行业 制造业->造纸和纸制品业->纸制品制造->其他纸制品制造
- 专业行业 工具/机械/仪器->机器机械设备->贴标机、农资/化工/环保->能源化工/材料、网络/游戏/传媒->广告传媒公关->印刷包装、教育/文具/乐器->文具/书写/耗材、数码/手机/电脑->办公设备/打印
- 公司简介 东莞市鑫彩标签有限公司办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,广东省东莞市东城街道莞温路329号,于2019年04月15日在广东省东莞市工商行政管理局注册成立,注册资本为100万元人民币,在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营销售:不干胶标签、条码标签、标签纸、不干胶产品、打印耗材、防伪贴纸、各类印刷包装制品、胶粘制品、纸制品、不干胶材料、自动贴标机、碳带;批发业,零售业;货物或技术进出口。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于东莞标签、标牌公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王茂文 | 自然人股东 | - | 50.00% |
汪月月 | 自然人股东 | - | 50.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 章程 | 2022-02-24 |
法定代表人变更 | 王茂文 | 汪月月 | 2022-02-24 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-02-24 |
主要人员变更 | 王茂文(执行董事);汪月月(监事);王茂文(经理); | 王茂文(监事);汪月月(执行董事,经理); | 2022-02-24 |
经营范围变更 | 销售:不干胶标签、条码标签、标签纸、不干胶产品、打印耗材、防伪贴纸、各类印刷包装制品、胶粘制品、纸制品、不干胶材料、自动贴标机、碳带;批发业,零售业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 产销:不干胶标签、不干胶产品(不含印刷);纸制品销售;电子产品销售;塑料制品销售;金属制品销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-06-24 |
注册资本变更 | 100.00 | 300.00 | 2021-06-24 |
联络人员变更 | 王茂文 | 罗孟仙 | 2021-06-24 |
章程变更 | - | 章程 | 2021-06-24 |
地址变更 | 广东省东莞市厚街镇厚街友谊路西一巷5号101室 | 广东省东莞市东城街道温塘横岭工业区二街15号6栋302室 | 2021-06-24 |
地址变更 | 广东省东莞市东城街道莞温路314号4栋302室 | 广东省东莞市厚街镇厚街友谊路西一巷5号101室 | 2020-09-08 |
章程变更 | 章程 | 章程修正案 | 2020-09-08 |
地址变更 | 广东省东莞市东城街道石羊街北三巷77号101房 | 广东省东莞市东城街道莞温路314号4栋302室 | 2019-10-16 |
地址变更 | 广东省东莞市东城街道莞温路329号 | 广东省东莞市东城街道石羊街北三巷77号101房 | 2019-09-20 |
章程变更 | - | 章程 | 2019-09-20 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
王茂文 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1892****825 | 4590004*****.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1892****825 | 4590004*****.com | - | - | 83 |
联系人共 5 条
解锁 查看更多信息
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
汪月月 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity