衡阳兴朋科技有限公司
- 法人: 匡建英
- 注册资本: 600.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2019-12-05
- 办公地址: 湖南省衡阳市高新区长湖街3号船山明珠606室
公司概览
联系人
无角色
8
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 匡建英
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 衡阳兴朋、兴朋
- 注册资本 600.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Hengyang Xingpeng Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91430400MA4R1CQY0H
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4R1CQY0
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 430400000185745
- 登记机关 衡阳市市场监督管理局
- 核准日期 2024-06-21
- 营业期限 2019-12-05~
- 注册地址 湖南省衡阳市高新区湘南湘西高新软件园4A栋(9层)906室
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务->其他互联网服务->其他互联网服务
- 专业行业 网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 衡阳兴朋科技有限公司成立于20191205,企业地址位于湖南省衡阳市高新区长湖街3号船山明珠606室,所属行业为零售业,经营范围包含:基础软件开发;软件技术服务;日用家电批发;电子产品批发、销售;手机批发、零售、配送;手机辅料销售;二手手机回收;电子计算机的销售;电子元器件的销售、批发;其他电子产品批发;信息系统集成、物联网技术、互联网接入及相关、信息技术咨询的服务;电子商务平台的开发建设;网络集成系统开发建设;网络集成系统运行维护服务;网络游戏服务;广告制作服务;广告国内代理服务;机械设备、五金产品及电子产品批发;电子设备回收技术咨询服务;量子信息技术的研发;企业管理服务;企业营销策划;会议服务。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
张雅乔 | 自然人股东 | 6.00万元 | 1.00% |
匡劲松 | 自然人股东 | 240.00万元 | 0.00% |
匡建英 | 自然人股东 | 600.00万元 | 100.00% |
匡三元 | - | - | 0.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 匡建英 ,张雅乔 | 匡建英 | 2024-06-21 |
地址变更 | 湖南省衡阳市高新区长湖街3号船山明珠606室 | 湖南省衡阳市高新区湘南湘西高新软件园4A栋(9层)906室 | 2024-03-05 |
章程备案 | - | 2024-03-04修改公司章程第一章第二条公司住所;修改公司章程第三章第六条股东出资时间 | 2024-03-05 |
联络员备案 | 匡建英 *** 备案手机:*** | 匡建英 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2024-02-23 |
联络员备案 | 匡劲松 *** 备案手机:*** | 匡建英 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2023-11-24 |
股东变更 | 匡建英 ,匡劲松 | 匡建英 ,张雅乔 | 2023-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:匡劲松;财务负责人:匡劲松 | 经理:匡建英;财务负责人:匡劲松 | 2023-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 匡劲松 | 匡建英 | 2023-11-03 |
法定代表人变更 | 匡劲松 | 匡建英 | 2023-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 匡建英 | 张雅乔 | 2023-11-03 |
章程备案 | - | 2023-11-02第三章 股东名称、出资方式、出资额、出资时间 第六条 股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间。 第十二条 公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 第十三条 依照《公司法》第七十一条、第七十二条转让股权后,公司应当 注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书, 第二十二条 公司设执行董事一人,由股东会选举产生。 第二十四条 公司设经理一人,由执行董事聘任和解聘。 第二十五条 为本公司法定代表人。 第二十六条 公司不设监事会,设监事1人。 | 2023-11-03 |
高级管理人员变更 | 匡三元 | 匡建英 | 2021-06-03 |
股东变更 | 匡劲松,匡三元 | 匡建英,匡劲松 | 2021-06-03 |
股东信息变更 | 匡劲松 ,匡三元 | 匡建英 ,匡劲松 | 2021-06-03 |
章程变更 | - | 2021-06-01股东股权 | 2021-06-03 |
主要人员变更 | 匡三元 | 匡建英 | 2021-06-03 |
联络人员变更 | 匡劲松 *** 备案手机:*** | 匡劲松 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2021-05-15 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
匡三元 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
匡建英 | 监事,执行董事,经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1397****588 | - | - | - | 84 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity