万宁李杰槟榔加工有限公司
- 法人: 翁高峰
- 注册资本: 4000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2012-06-04
- 办公地址: 海南省万宁市万城镇万州大道东侧
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 翁高峰
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 万宁李杰、李杰槟榔加工、李杰
- 注册资本 4000.00万元
- 实缴资本 4000.00万元
- 英文名 Wanning Lijie Betel Nut Processing Co., Ltd.
- 参保人数 1
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91469006594920321E
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 594920321
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 469006000019546
- 登记机关 万宁市市场监督管理局
- 核准日期 2020-06-05
- 营业期限 2012-06-04~
- 注册地址 海南省万宁市万城镇万州大道东侧
- 国标行业 制造业->农副食品加工业->蔬菜、菌类、水果和坚果加工->水果和坚果加工
- 专业行业 食品/酒水/零食->零食干果坚果->槟榔、其他
- 公司简介 万宁李杰槟榔加工有限公司 成立于2012年6月4日,注册地址在海南省万宁市万城镇万州大道东侧 ,主要从事槟榔种植、销售。。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
海南建新李杰槟榔产业科技股份有限公司 | 企业法人 | - | 51.00% |
海南丰圣科技有限公司 | 企业法人 | - | 49.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 李杰 | 翁高峰 | 2020-06-06 |
投资人变更 | 海南万宁李杰实业有限公司:51%;海南李杰矿业有限公司:49%; | 海南丰圣科技有限公司:49%;海南建新李杰槟榔产业科技股份有限公司:51%; | 2020-06-06 |
高级管理人员变更 | 李杰、王珍 | 翁高峰、郭诺妍 | 2020-06-06 |
高级管理人员变更 | 李杰、王珍 | 翁高峰、郭诺妍 | 2020-06-05 |
投资人变更 | 海南万宁李杰实业有限公司:51%;海南李杰矿业有限公司:49%; | 海南丰圣科技有限公司:49%;海南建新李杰槟榔产业科技股份有限公司:51%; | 2020-06-05 |
主要人员变更 | 李杰、王珍 | 翁高峰、郭诺妍 | 2020-06-05 |
法定代表人变更 | 李杰 | 翁高峰 | 2020-06-05 |
股东信息变更 | 海南万宁李杰实业有限公司:51%;海南李杰矿业有限公司:49%; | 海南丰圣科技有限公司:49%;海南建新李杰槟榔产业科技股份有限公司:51%; | 2020-06-05 |
高级管理人员变更 | 李杰,执行董事,经理;王芙蓉,监事;朱保瑞,监事 | 李杰,执行董事,经理;王珍,监事 | 2014-11-03 |
股东信息变更 | 无 | 股东发生变更 | 2014-11-03 |
主要人员变更 | 李杰,执行董事,经理;王芙蓉,监事;朱保瑞,监事 | 李杰,执行董事,经理;王珍,监事 | 2014-11-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 股东发生变更 | 2014-11-03 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2014-02-26 |
注册资本变更 | 6000.00 | 4000.00 | 2014-02-26 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2014-02-26 |
经营范围变更 | 槟榔初加工、深加工。(凡需行政许可的项目须凭许可证经营) | 槟榔种植、销售。(凡需行政许可的项目须凭许可证经营) | 2013-04-08 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2012-08-06 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2012-08-06 |
实收出资变更 | 0.0000 | 4000.0000 | 2012-08-06 |
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
王珍 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2013、2015、2016 | - | - | 10363797*****.com | 6****488 | - | 73 |
郭诺妍 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
翁高峰 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity