渤海钢铁集团财务有限公司
- 法人: 王淑慧
- 注册资本: 200000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司
- 成立时间: 2015-10-30
- 办公地址: 天津自贸区(空港经济区)西四道168号融和广场2-2.301
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
8
无角色
11
工商信息
- 法人代表 王淑慧
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 渤海钢铁财务、渤海钢铁集团财务、渤海钢铁
- 注册资本 200000.00万元
- 实缴资本 200000.00万元
- 英文名 Bohai Iron and Steel Group Finance Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91120118MA06N9467B
- 纳税人识别号 91120118MA06N9467B
- 组织机构代码 MA06N9467
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 120118000076075
- 登记机关 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局
- 核准日期 2023-12-29
- 营业期限 2015-10-30~
- 注册地址 天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场2-2 301,401,501
- 国标行业 金融业->货币金融服务->非货币银行服务->财务公司服务
- 专业行业 金融->企业金融服务->融资租赁、金融->企业金融服务->小微企业贷
- 公司简介 渤海钢铁集团财务有限公司办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津天津自贸区(空港经济区)西四道168号融和广场22301,401,501,于2015年10月30日在市自贸区市场监管局注册成立,注册资本为200000万人民币,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁...,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于天津财务公司黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
渤海钢铁集团(天津)投资有限公司 | 企业法人 | - | 9.00% |
渤海钢铁集团有限公司 | 企业法人 | - | 64.00% |
天津市新天钢隆盛达有限公司 | 企业法人 | - | 9.00% |
天津市天铁轧二制钢有限公司 | 企业法人 | - | 9.00% |
天津天钢集团有限公司 | 企业法人 | - | 9.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:王淑慧; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-02-24;任职起始日期:2021-02-25;姓名:邓小锋; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:韩军;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:肖树强; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-02-24;任职起始日期:2021-02-25;姓名:王瑞;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:高德顺; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:韩军;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | - | 邓小锋 | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-02-24;任职起始日期:2021-02-25;姓名:黄金侠; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-07-03;任职起始日期:2018-07-04;姓名:韩军;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-07-03;任职起始日期:2018-07-04;姓名:韩军;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:李明;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 任职截止日期:2021-06-27;任职起始日期:2018-06-28; | 任职截止日期:2026-12-07;任职起始日期:2023-12-08; | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:李明;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | - | 董汉江 | 2023-12-29 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-02-24;任职起始日期:2021-02-25;姓名:王瑞;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:王淑慧; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:肖树强; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
主要人员变更 | - | 邓小锋 | 2023-12-29 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-10-28;任职起始日期:2015-10-29;姓名:高德顺; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-12-29 |
共 38 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金侠 | 监事会主席 | - | - | - | - | 79 |
王淑慧 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
李明 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 19 条
解锁 查看更多信息
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李明 | 董事 | - |
高德顺 | 董事 | - |
韩军 | 副总经理,董事,副总经理,董事 | - |
肖树强 | 经理,董事长 | - |
邓浩松 | 董事 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity